2005-04-22: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Müller, Michael, Hersbruck, *30.07.1969. Bestellt: Geschäftsführer: Baumann, Niels, Happurg, *18.06.1970, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2006-12-22: Die Gesellschafterversammlung vom 06.11.2006 hat die Änderung der §§ 1 (Firma und Sitz), 19 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen. Sitz verlegt, nun: Neuer Sitz: Henfenfeld.