2007-06-14: d. Lahn). Nicht mehr Geschäftsführer: Klüner, Corinna, Kauffrau, Detmold, *25.05.1965. Bestellt als Geschäftsführer: Lang, Heiko, Bad Schwalmbach, *29.07.1975, einzelvertretungsberechtigt.
2007-10-18: d. Lahn). Die Gesellschafterversammlung vom 10.09.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) beschlossen.
2015-02-16: d. Lahn.Die Gesellschafterversammlung vom 27.01.2015 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 5 (Geschäftsführung), 7 (Jahresabschluß), 9 (Gesellschafterwechsel), 11 (Abfindungsguthaben) und 12 (Wettbewerbsverbot) beschlossen.
2017-02-03: d. Lahn. Die Gesellschafterversammlung vom 25.01.2017 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 beschlossen.
2017-08-22: d. Lahn. Geändert, nun: Geschäftsführer: Lang, Heiko, Bad Schwalbach, *29.07.1975, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-11-21: d. Lahn. Geschäftsanschrift: Schiede 13, 65549 Limburg a. d. Lahn.
2022-07-18: d. Lahn. Nicht mehr Geschäftsführer: Lang, Heiko, Bad Schwalbach, *29.07.1975. Bestellt als Geschäftsführer: Reuter, Jens Steven, Rothenbach, *25.06.1985.