2012-07-20: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 20.06.2012 mit Ergänzung vom 26.06.2012. Geschäftsanschrift: Gewerbestraße 18, 75057 Kürnbach. Gegenstand: Die industrielle Bearbeitung von und der Handel mit Metallwaren (soweit dazu keine staatliche Genehmigung erforderlich ist). Stammkapital: 100.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam. Geschäftsführer: Fröhlich, Jürgen, Kürnbach, *16.04.1955; Fröhlich, Sven, Bretten, *10.03.1981.
2012-09-07: Die Gesellschafterversammlung vom 21.08.2012 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital) beschlossen. Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag auf 200.000,00 EUR erhöht. Stammkapital nun: 200.000,00 EUR.
2013-06-11: Nicht mehr Geschäftsführer: Fröhlich, Jürgen, Kürnbach, *16.04.1955.
2013-06-11: Die Gesellschafterversammlung vom 29.05.2013 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital) beschlossen. Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag auf 300.000,00 EUR erhöht. Stammkapital nun: 300.000,00 EUR.
2014-10-30: Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Fröhlich, Sven, Bretten, *10.03.1981, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-03-23: Bestellt als Geschäftsführer: Eisel, Rainer, Wehretal, *15.09.1963, einzelvertretungsberechtigt.
2017-08-28: Die Gesellschafterversammlung vom 14.08.2017 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 beschlossen. Firma geändert; nun: DVS Production South GmbH. Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Fröhlich, Sven, Bretten, *10.03.1981.
2018-12-21: Bestellt als Geschäftsführer: Zerm, Erik, Löchgau, *04.12.1981. Nicht mehr Geschäftsführer: Eisel, Rainer, Wehretal, *15.09.1963.
2020-02-17: Bestellt als Geschäftsführer: Krämer, Friedbert, Karlsruhe, *14.07.1960. Nicht mehr Geschäftsführer: Zerm, Erik, Löchgau, *04.12.1981.
2020-03-12: Bestellt als Geschäftsführer: Möller, Mario Georg, Espenau, *20.02.1970, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-07-10: Nicht mehr Geschäftsführer: Fröhlich, Sven, Bretten, *10.03.1981.
2021-06-08: Nicht mehr Geschäftsführer: Möller, Mario Georg, Espenau, *20.02.1970.