2014-04-10: Firma: Frame Punk UG (haftungsbeschränkt); Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift: Alice-Berend-Straße 3, 10557 Berlin; Gegenstand: Design und Vertrieb von Brillen; Stamm- bzw. Grundkapital: 6.000,00 EUR; Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft durch sämtliche Geschäftsführer gemeinsam vertreten. Geschäftsführer: 1.
Ketzlar, Andreas, *30.07.1988, Berlin; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 17.03.2014
2014-08-14: Stamm- bzw. Grundkapital: 9.000,00 EUR; Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft durch sämtliche Geschäftsführer gemeinsam vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16. Juli 2014 ist das Stammkapital um EUR 3.000,00 auf EUR 9.000,00 erhöht und der Gesellschaftsvertrag neu gefasst und dabei geändert u.a. hinsichtlich des Stammkapitals und der allgemeinen Vertretungsbefugnis.
2016-01-19: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Manteuffelstraße 48, 10999 Berlin
2019-02-05: Firma: Frame Punk GmbH; Stamm- bzw. Grundkapital: 25.000 EUR; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 24.01.2019 ist das Stammkapital um 16.000 EUR auf 25.000,00 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in den §§ 1 und 4 (Stammkapital).