2013-07-18: Geschäftsanschrift: Gewerbepark Angermünder Str., 16227 Eberswalde; Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Dahms, Heidemarie, geb. Grastat
2015-03-17: Vertretungsregelung: Die Eintragung betreffend die allgemeine Vertretungsbefugnis ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer.
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Jeder Geschäftsführer darf Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abschließen. Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Dahms, Frank; Geschäftsführer: 3.
Grunz, Mirko, *03.02.1971, Schöneberg; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
2016-08-23: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 12.08.2016 ist das Stammkapital auf Euro umgestellt und um insgesamt 1.435,41 EUR auf 27.000,00 EUR erhöht; der Gesellschaftsvertrag ist geändert in § 4