2008-07-07: Frank Möwius Bestattungen KG, Berlin(Köpenicker Str. 17, 12524 Berlin, Gegenstand: Betrieb eines Bestattungsunternehmens). Firma: Frank Möwius Bestattungen KG Sitz / Zweigniederlassung: Berlin Vertretungsregelung: Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt die Gesellschaft allein. persönlich haftender Gesellschafter:; 1. Möwius, Anja, *20.10.1983, Berlin; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Rechtsform: Kommanditgesellschaft.
2010-01-20: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift:; Köpenicker Str. 17, 12524 Berlin Persönlich haftender Gesellschafter:; 2. Dr. Möwius, Frank, *10.09.1948, Berlin; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2013-11-21: Änderung zu Nr. 1: zum Nachnamen und Wohnort; persönlich haftender Gesellschafter: Welscher, Anja, geb. Möwius, *20.10.1983, Hamburg; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen