2009-03-09: Geschäftsanschrift: Mitterandstr. 3, 52146 Würselen. Nach Änderung der Vertretungsbefugnis sind die Geschäftsführer Friedrichs, Rüdiger und Friedrichs, Helga neben der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen nunmehr auch jeweils einzelvertretungsberechtigt.
2016-02-01: Die Gesellschafterversammlung vom 23.12.2015 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Stammkapital, Stammeinlagen) und mit ihr die Umstellung des Stammkapitals (DEM 50.000,00) auf Euro (EUR 25.564,59) beschlossen. Die Gesellschafterversammlung vom 13.01.2016 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Stammkapital, Stammeinlagen) und mit ihr die Erhöhung von bisher EUR 25.564,59 um EUR 0,41 auf nunmehr EUR 25.565,00 sowie in § 13 (Beschlussfassung, Stimmrecht) beschlossen. 25.565,00 EUR.
2019-09-19: Prokuren erloschen: Friedrichs, Laura, Aachen, *08.02.1989 und Schlaadt, Sebastian, Aachen, *24.04.1987.Bestellt als Geschäftsführerin mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Schlaadt, Laura, Aachen, *08.02.1989. Bestellt als Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Schlaadt, Sebastian, Aachen, *24.04.1987.
2020-11-09: Nicht mehr Geschäftsführerin: Friedrichs, Helga, Aachen, *17.08.1958.