2013-03-14: Frankenberger Maschinen- und Anlagenbau GmbH, Frankenberg, Schlachthofstraße 3, 09669 Frankenberg/Sa.. Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Brand, Monika, Chemnitz, *05.09.1955. Prokura geändert, nun Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Kahle, Matthias, Lichtenau OT Niederlichtenau, *18.07.1955.
2017-02-14: Die Gesellschafterversammlung vom 09.02.2017 hat den Gesellschaftsvertrag neu gefasst. Bestellt: Geschäftsführer: Schramm, Andreas, Frankenberg/Sa., *09.03.1980, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Brand, Monika, Chemnitz, *05.09.1955.
2017-06-13: Die Gesellschafterversammlung vom 08.06.2017 hat die Änderung des § 10 des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
2018-04-09: Prokura erloschen: Kahle, Matthias, Lichtenau OT Niederlichtenau, *18.07.1955. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Vogel, Marco, Frankenberg/Sa., *30.09.1982.
2019-02-15: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Most, Hendrik, Flöha, *04.06.1984.