2016-02-29: Kommanditgesellschaft. Geschäftsanschrift: Meisenweg 17, 27245 Kirchdorf. Allgemeine Vertretungsregelung: Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt einzeln. Persönlich haftender Gesellschafter: Böckmann, Franz, Kirchdorf, *15.03.1954, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-01-10: Sulingen. Geschäftsanschrift: Am Wolfsbaum 6, 27232 Sulingen. Persönlich haftender Gesellschafter: Aumann, Andreas, Barenburg, *14.04.1969, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden als Persönlich haftender Gesellschafter: Böckmann, Franz, Kirchdorf, *15.03.1954. Der Sitz ist nach Sulingen verlegt.
2019-08-08: Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Aumann, Heidi, Barenburg, *03.10.1967; Aumann, Rudolf, Barenburg, *22.06.1946.