2005-11-23: Die Gesellschafterversammlung vom 10.11.2005 hat die Umstellung auf Euro und die Erhöhung des Stammkapitals um 435,41 EUR auf 26.000,00 EUR und die Änderung der §§ 5 (Stammkapital), 8 (Tod eines Gesellschafters), 10 (Gesellschafterversammlung, Gewinnverwendung u.a.) und 12 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen. Geschäftsführer: Goßler, Franz, München, *30.11.1963, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht eingetragen: Bekanntmachungsblatt ist nunmehr der elektronische Bundesanzeiger.
2007-01-17: Die Gesellschafterversammlung vom 14.12.2006 hat die Aufnahme des § 12 (Einziehung) und die Umnummerierung der bisherigen §§12 und 13 in §§ 13 und 14 der Satzung beschlossen.
2019-11-21: Bestellt: Geschäftsführer: Goßler, Birgit, München, *03.04.1964, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Goßler, Franz, München, *15.01.1930; Goßler, Franz, München, *30.11.1963.
2019-11-26: Prokura NICHT erloschen: Einzelprokura: Goßler, Franz, München, *30.11.1963.