2014-07-07: Bestellt als Geschäftsführer: Kopcic-Haas, Yvonne, Fridingen an der Donau, *11.11.1974, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Haas, Franz, Kfz-Mechaniker, Fridingen. Prokura erloschen: Kopcic-Haas, Yvonne, Fridingen an der Donau, *11.11.1974.
2022-03-25: Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Kopcic, Zeljko, Fridingen an der Donau, *27.05.1974.