2015-07-27: Die Gesellschafterversammlung vom 18.05.2015 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung nach Groß-Rohrheim beschlossen. Neuer Sitz: Groß-Rohrheim. Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Carl-Benz-Straße 7, 68649 Groß-Rohrheim.
2016-09-06: Bestellt als Geschäftsführer: Wiedemann, Dirk, Bielefeld, *14.12.1964, einzelvertretungsberechtigt. Geändert, nun: Geschäftsführer: Jäger, Franz, Biblis, *25.05.1951, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-09-01: Nicht mehr Geschäftsführer: Wiedemann, Dirk, Bielefeld, *14.12.1964.
2021-01-15: Bestellt als Geschäftsführer: Jäger, Sebastian, Biblis, *03.10.1983; Jäger, Sascha, Biblis, *18.01.1978, jeweils einzelvertretungsberechtigt.