2005-11-28: Nicht mehr Geschäftsführer:; 1. Niggemeyer, Franz Josef.
2012-10-31: Nicht mehr Geschäftsführer:; 2. Niggemeyer, Jan; Geschäftsführer:; 3. Niggemeyer, Franz-Josef, *01.03.1944, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten.
2013-01-25: Vertretungsregelung: Ist ein Liquidator bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Liquidatoren bestellt, wird die Gesellschaft durch sämtliche Liquidatoren gemeinsam vertreten. Änderung zu Nr. 3:; nunmehr; Liquidator:; Niggemeyer, Franz-Josef, *01.03.1944, Berlin; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Rechtsverhaeltnis: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 21.12.2012 ist die Gesellschaft aufgelöst..
2015-10-23: Rechtsverhaeltnis: Die Liquidation ist beendet.
Die Firma ist erloschen.