2011-02-28: Geschäftsanschrift: Jahnstraße 18, 78120 Furtwangen im Schwarzwald. Bestellt als Geschäftsführer: Sauter, Martin Jörg, Furtwangen im Schwarzwald, *17.01.1972, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-09-26: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Kienzler, Gitta, Furtwangen im Schwarzwald, *01.03.1963; Scherzinger, Manuel, Gütenbach, *31.12.1978.
2017-01-24: Nicht mehr Geschäftsführer: Sauter, Franz Xaver, Furtwangen im Schwarzwald, *18.01.1951.