2007-03-22: Ausgeschieden als persönlich haftender Gesellschafter: Diekmann, Franz-Josef, Datteln, *21.01.1940. Jeweils eingetreten als persönlich haftender Gesellschafter: Diekmann, Reinhold, Datteln, *15.08.1966 und Diekmann, Gregor, Olfen, *15.07.1969, jeweils vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen persönlich haftenden Gesellschafter.
2019-11-04: nunmehr Einzelkaufmann. Firma geändert, nunmehr: Franz-Josef Diekmann, Inhaber Reinhold Diekmann e. K. Nicht mehr Persönlich haftender Gesellschafter: Diekmann, Gregor, Olfen, *15.07.1969. Nicht mehr persönlich haftender Gesellschafter, nunmehr Inhaber: Diekmann, Reinhold, Datteln, *15.08.1966. Die Gesellschaft ist aufgelöst und ohne Liquidation beendet.