2013-03-01: Bestellt als Geschäftsführer: Obstfeld, Andreas, Altena, *02.01.1981. Nach Wohnortwechsel: Geschäftsführer: Obstfeld, Hermann, Altena, *16.06.1949.
2015-03-03: Bestellt als Geschäftsführer: Obstfeld, Carsten, Altena, *20.02.1983.
2016-03-09: Die Gesellschafterversammlung hat am 19.11.2015 beschlossen, das Stammkapital (DEM 200.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 102.258,38 um EUR 241,62 auf EUR 102.500,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital, Stammeinlage) zu ändern.
2018-01-08: Nicht mehr Geschäftsführer: Obstfeld, Hermann, Altena, *16.06.1949.