2016-06-16: Die Gesellschafterversammlung vom 24.05.2016 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 , § 8 (Tod eines Gesellschafters), § 9 (Einziehung von Geschäftsanteilen) und § 13 (Gesellschafterversammlung) beschlossen.
2021-06-07: Die Gesellschafterversammlung vom 17.05.2021 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 13 beschlossen.
2021-12-15: Nicht mehr Geschäftsführer: Windeck, Gustav, Viersen, *08.10.1958.