2013-03-20: OB. Eingetragene Genossenschaft. Satzung errichtet am 20.09.2012. Geschäftsanschrift: Johann-Dürr-Str. 4, 82362 Weilheim i.OB. Gegenstand des Unternehmens: Der gemeinsame Aufbau und wirtschaftliche Betrieb einer durch die Schulbehörde genehmigten Freien Waldorfschule für die Kinder der Eltern und Erziehungsberechtigten, die Mitglieder der Genossenschaft sind, einschließlich aller für den Schulbetrieb erforderlichen Einrichtungen. Die Genossenschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam vertreten. Vorstand: Becker, Dagmar, Polling, *06.05.1958; Bernauer, Richard, Weilheim i.OB, *18.07.1967; Gockel, Ina, Weilheim i.OB, *19.08.1962; Seidel, Eva, Weilheim i.OB, *25.07.1959.
2015-07-15: OB.Die Generalversammlung vom 29.01.2015 hat die Änderung der Satzung beschlossen. Geändert wurde § 1 . Sitz verlegt, nun: Neuer Sitz: Huglfing, Landkreis Weilheim-Schongau. Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Am Bahnhof 6, 82386 Huglfing.
2016-02-04: Bestellt: Vorstand: Büscher, Sabine, Uffing, *08.03.1966; Dr. Graf, Johann, Huglfing, *24.11.1965; Dr. Lazar, Frank, Tutzing, *31.10.1964; Dr. Müller, Dietmar, Dießen a. Ammersee, *01.06.1944. Ausgeschieden: Vorstand: Becker, Dagmar, Polling, *06.05.1958.
2018-07-21: Ausgeschieden: Vorstand: Selbherr, Hanni, Weilheim, *11.10.1971. Je bestellt: Vorstand: Schmitz, Hans-Georg, Dießen am Ammersee, *21.09.1961; Dr. Spieker, Michael, Bernried am Starnberger See, *05.09.1975.