2010-07-02: Die Gesellschafterversammlung hat am 30.04.2010 beschlossen, den Gesellschaftsvertrag in §§ 2 Abs. 2 (Gegenstand des Unternehmens), 5 (Stammkapital), 7 Abs. 1 (Gesellschaftliche Nebenverpflichtungen), 9 Abs. 1 (Geschäftsführer) und 10 Abs. 1 (Gesellschafterversammlung) zu ändern. § 3 (Gemeinnützigkeit) des Gesellschaftsvertrages wurde ersatzlos aufgehoben. Geschäftsanschrift: Kronprinzenstraße 35, 45128 Essen.
2016-04-01: Die Gesellschafterversammlung hat am 18.03.2016 beschlossen, den Gesellschaftsvertrag in § 7 , § 10 (Gesellschafterversammlung), § 11 (Wirtschaftsführung), § 12 (Lagebericht, Jahresabschluss) zu ändern. § 21 (Kosten) des Gesellschaftsvertrages wurde ersatzlos aufgehoben.
2020-05-14: Nicht mehr Geschäftsführer: Wehmann, Hans-Ulrich, Essen, *24.11.1954. Bestellt zum Geschäftsführer: Gössinger, Doreen, Wetter, *06.07.1972.
2020-06-04: Die Gesellschafterversammlung hat am 05.12.2019 beschlossen, den Gesellschaftsvertrag in §§ 3 - 18 zu ändern.