2007-05-09: Nicht mehr Geschäftsführer: Freund, Gerald, Maurermeister, Mömbris, *14.03.1964. Bestellt: Geschäftsführer: Freund, Hubert, Seligenstadt, *13.01.1963, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2007-06-13: Nicht mehr Geschäftsführer: Freund, Hubert, Seligenstadt, *13.01.1963. Bestellt: Geschäftsführer: Freund, Gerald, Großwallstadt, *14.03.1964, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-03-28: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Freund, Gerald, Großwallstadt, *14.03.1964. Bestellt: Geschäftsführer: Freund, Hubert, Mainhausen-Zellhausen, *13.01.1963. Einzelprokura mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Freund, Gerald, Großwallstadt, *14.03.1964.
2018-09-28: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Freund, Hubert, Mainhausen-Zellhausen, *13.01.1963. Bestellt: Geschäftsführer: Freund, Gerald, Großwallstadt, *14.03.1964, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Freund, Gerald, Großwallstadt, *14.03.1964.