2008-07-11: Geschäftsführer: 2. Poortinga, Peter, *05.10.1961, DA Wijhe, Niederlande; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2008-10-02: Änderung zu Nr. 1: Geschäftsführer: Lammers, Bernhard; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2011-11-14: Prokura: Nicht mehr Prokurist: 2. van der Kolk, Dirk.
2012-07-03: Vorstand: Geschäftsführer: 3.
van Oers, Cornelius Maria Constantinus, *16.03.1959, Ruurlo, Niederlande; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2013-09-03: Vorstand: Änderung zu Nr. 1: Geschäftsführer: Lammers, Bernhard, *22.06.1961, Gronau (Westf.); mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten, mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2014-12-05: Es besteht ein Ergebnisabführungsvertrag vom 24.11.2014 mit der Friki Storkow GmbH mit Sitz in Storkow (Mark), Amtsgericht Frankfurt (Oder), HRB 214 FF, dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom selben Tage zugestimmt hat
2015-06-18: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 27.05.2015 ist § 12 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages gestrichen und wie folgt ersetzt: [ersatzlos gestrichen]
2016-02-24: Geschäftsführer: Lammers, Bernhard, *22.06.1961, Steinfeld (OLDB); mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten,
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2018-02-27: Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer: 3. van Oers, Cornelius Maria Constantinus; Änderung zu Nr. 1: Geschäftsführer: Lammers, Bernhard, *22.06.1961, Lohne; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2019-09-16: Vertretungsregelung: Die Eintragung betreffend die allgemeine Vertretungsbefugnis ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer.
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Jeder Geschäftsführer darf Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abschließen.
2021-01-08: Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Unruhe, Andreas. Geschäftsführer: 5. van Gestel, Cornelius Johannes Petrus Maria, *07.06.1960, Gl Helmond/Niederlande; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
2022-01-06: Geschäftsführer: 6. Dullweber, Rainer, *15.08.1972, Barßel; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten. Nicht mehr Geschäftsführer: 5. van Gestel, Cornelius Johannes Petrus Maria
2022-07-27: Prokura: 3. Sperveslage, Jürgen Bernd, *15.10.1969, Barendorf; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen