2014-10-10: Die Gesellschafterversammlung vom 09.09.2014 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 Stammkapital, § 6 Gesellschafterversammlung, § 7 Gesellschafterbeschlüsse, § 8 Geschäftsführung, § 10 -§ 15 und § 17 Bekanntmachungen beschlossen. Geschäftsanschrift: Klänhammer Weg 1, 17109 Demmin .
2015-10-13: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schlottmann, Sebastian, Mistorf, *09.10.1983.
2020-07-24: Personenbezogene Daten von Amts wegen ergänzt: Geschäftsführer: Fricke, Hans-Peter, Heeslingen, *16.09.1963, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Roggemann, Tobias, Dummerstorf, *27.01.1990. Prokura erloschen: Schlottmann, Sebastian, Mistorf, *09.10.1983.