2020-07-15: Nicht mehr Geschäftsführer: Prüß, Margret, Zeven, *05.08.1960. Bestellt als Geschäftsführer: Biermann, Bastian, Zeven, *01.09.1984; Prüß, Magnus, Zeven, *25.02.1993, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-01-17: Die Gesellschafterversammlung vom 13.12.2021 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und § 5 (Geschäftsführer und deren Vertretungsmacht) (Vertretung) beschlossen. Gegenstand geändert, nun: Die Beteiligung an anderen Unternehmen. Allgemeine Vertretungsregelung geändert, nun: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam vertreten. Nicht mehr Geschäftsführer: Prüß, Matthias, Dipl.-Ing., Zeven, *24.02.1955.