2009-11-06: Die Eintragung betreffend die Geschäftsanschrift ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: Geschäftsanschrift: Lindemanstr. 22, 28217 Bremen..
2020-03-31: Vorstand: Geschäftsführer: 2.
Friedeberg, Birgit, *13.10.1960, Ahausen; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2020-10-08: Nicht mehr Geschäftsführer: Friedeberg, Birgit; Geschäftsführer: Wagner, Martin, *24.12.1976, Bremen; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen