2009-01-29: Die Gesellschafterversammlung vom 23.12.2008 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 8 (Gesellschafterbeschlüsse) beschlossen. Geschäftsanschrift: Heisenbergstr. 5, 42477 Radevormwald.
2009-09-14: Nicht mehr Geschäftsführer: Tiebel, Hans-Jürgen, Reinbek, *23.07.1947.
2018-09-13: Die Gesellschafterversammlung vom 11.09.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 8 Ziffer (4) Satz 1 beschlossen.