2007-01-08: ,Nicht mehr Prokurist: Möllenkamp, Herbert.
2010-07-30: Geschäftsanschrift: Getreidestraße 7, 28217 Bremen. Geschäftsführer: 3. Plaumann, Jörg, *28.08.1969, Bassum; mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen zu vertreten..
2010-10-15: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Wolthoff, Klaus..
2012-08-28: Geschäftsführer: 4.
Ludwig, Gerhard, *31.07.1957, Stuhr; mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen zu vertreten; Prokura: Nicht mehr Prokurist: 3. Ludwig, Gerhard.
2014-04-07: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 08.01.2014 ist der Gesellschaftsvertrag um § 8 (Wettbewerbsverbot) ergänzt. Der bisherige § 8 wird § 9 (Bekanntmachungen).
2014-08-20: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 10.07.2014 ist der Gesellschaftsvertrag in § 7 (Gesellschafterversammlungen) geändert und um § 7 a (Beirat) ergänzt worden.
2015-06-24: Nicht mehr Geschäftsführer: Ludwig, Gerhard. Prokura: Ludwig, Gerhard, *31.07.1957, Stuhr; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen.
2016-12-29: Nicht mehr Geschäftsführer: Schmidt, Harald; Geschäftsführer: Burgmann, Jan-Willem, *05.08.1984, Hude; mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen zu vertreten.
2017-01-25: Änderung zu Nr. 3: Geschäftsführer: Plaumann, Jörg; mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen zu vertreten, mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen. Änderung zu Nr. 5: Geschäftsführer: Burgmann, Jan-Willem; mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen zu vertreten, mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen.
2021-03-11: Geschäftsführer: 6.Ludwig, Gerhard, *31.07.1957, Stuhr; mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Nicht mehr Geschäftsführer: 5. Burgmann, Jan-Willem; Prokura: Nicht mehr Prokurist: 4. Ludwig, Gerhard
2021-09-18: Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Plaumann, Jörg; Änderung zu Nr. 6: Vertretungsbefugnis geändert; Geschäftsführer: Ludwig, Gerhard; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: 5.
Winkel, Ewa, geb. Cisek, *13.11.1967, Bremen; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
2021-10-14: Prokura: 6.
Tews, Andreas, *21.03.1981, Bremen; Prokura gemeinsam mit einem weiteren Prokuristen