2011-04-06: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Vaerst, Stefan, Herdecke, *26.05.1969.
2015-08-03: Bestellt als Geschäftsführer: Vaerst, Stefan, Herdecke, *26.05.1969, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Änderung der Vertretungsbefugnis weiterhin Geschäftsführer: Vaerst, Friedrich Wilhelm, Herdecke , *19.02.1939, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Vaerst, Stefan, Herdecke, *26.05.1969.
2016-04-28: Änderung zur Geschäftsanschrift: Almerfeldstraße 10, 58313 Herdecke.
2021-02-10: Änderung zur Geschäftsanschrift: Gahlenfeldstraße 23, 58313 Herdecke. Nach Berichtigung des Geburtsjahres weiterhin Geschäftsführer: Vaerst, Friedrich Wilhelm, Herdecke , *19.02.1936, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.