2009-12-10: Geschäftsanschrift: Osterstr. 84, 20259 Hamburg. Ausgeschieden Persönlich haftender Gesellschafter: Struck, Gustav Konrad Siegfried, Essen, *28.02.1926.
2011-06-23: Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Kurzawa, Melanie, Oberhausen, *12.04.1976.
2011-12-23: Prokura erloschen Müller, Peter, Essen, *04.06.1942. Nach Änderung des Nachnamens nunmehr Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Jungmichel, Annette, Moers, *16.02.1960.
2014-12-18: Nach Namensänderung nunmehr Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Herbst, Melanie, Oberhausen, *12.04.1976.
2015-05-07: Zweigniederlassung/en unter gleicher Firma mit Zusatz: Geändert , nun Zweigniederlassung Bochum, 44787 Bochum, Geschäftsanschrift: Kurt-Schumacher-Platz 5, 44787 Bochum. Geändert , nun Zweigniederlassung Düsseldorf, 40211 Düsseldorf, Geschäftsanschrift: Friedrich-Ebert-Straße 56, 40210 Düsseldorf.
2018-03-19: Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Elling, Andrè, Seevetal, *21.12.1967.
2018-03-26: Nach Berichtigung des Geburtsdatums nunmehr Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Elling, Andrè, Seevetal, *31.12.1967.