2017-12-27: Gemäß Artikel 65 EGHGB von Amts wegen ergänzt: Geschäftsanschrift: Wismarsche Straße 52, 23936 Grevesmühlen. Nicht mehr Geschäftsführer: Süß, Brunhilde, Neu-Degtow. Bestellt als Geschäftsführer: Stoltenberg, Birgit, Grevesmühlen, *03.11.1966, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-02-07: Änderung der Geschäftsanschrift: Wismarsche Straße 26, 23936 Grevesmühlen.
2022-05-13: Personenbezogene Daten geändert, nun: Geschäftsführer: Szeska, Birgit, Grevesmühlen, *03.11.1966, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.