2006-12-11: Nicht mehr Geschäftsführer: Decker, Mario, Hennef, *18.09.1969.
2016-07-28: Änderung zur Geschäftsanschrift: Alte Ladestraße 1-5, 53773 Hennef. Infolge Namensänderung nunmehr: Geschäftsführer: Steger-Decker, Diana, Hennef, *23.03.1971, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.