2014-07-11: Die Gesellschafterversammlung vom 17.06.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital, Stammeinlagen) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 435,41 EUR auf 26.000,00 EUR beschlossen.
2014-11-21: Bestellt als Geschäftsführer: Scholz, Markus, Seelze, *02.10.1974, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Personenbezogene Daten von Amts wegen ergänzt, nun: Geschäftsführer: Fritsche, Wolfgang, Isernhagen, *19.11.1946, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-08-19: Die Gesellschafterversammlung vom 28.05.2015 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital, Stammeinlagen) beschlossen. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Scholz, Markus, Seelze, *02.10.1974, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Fritsche, Wolfgang, Isernhagen, *19.11.1946.
2015-08-19: Die Gesellschafterversammlung vom 02.07.2015 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Bestellt als Geschäftsführer: Miowitz, Michael, Hameln, *22.12.1975, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-05-08: Nicht mehr Geschäftsführer: Miowitz, Michael, Hameln, *22.12.1975.
2019-07-03: Änderung zur Geschäftsanschrift: Almhorster Straße 6, 30926 Seelze.
2021-04-14: Die Gesellschaft ist aufgelöst. Von Amts wegen eingetragen.