2009-01-05: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 04.09.2008. Gegenstand: Beteiligung an der Fritz Becker KG Formteile aus Holz, 33034 Brakel, auch als persönlich haftende Gesellschafterin. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Dr. Becker, Ralf, Brakel, *22.06.1952, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-05-09: Bestellt als Geschäftsführer: Becker, Gerrit, Brakel, *11.04.1986; Heiming, Mario, Holzminden, *21.06.1982, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Becker, Ralf, Brakel, *22.06.1952.