2009-03-02: Eingetreten als Persönlich haftender Gesellschafter: Thiele, Mark, Witten, *22.02.1984.
2019-12-05: Geändert, nunmehr: Fritz Steller GmbH & Co. KG. Geschäftsanschrift: Hansastraße 74 c, 59425 Unna. Eingetreten im Wege der Erbfolge und ausgeschieden als Persönlich haftender Gesellschafter: Holzrichter, Verena, Iserlohn, *18.06.1963; Holzrichter, Hannelore, Iserlohn, *29.11.1934; Kroll, Beate, Witten, *09.08.1958; Schöning, Cornelia, Iserlohn, *04.09.1959. Ausgeschieden als Persönlich haftender Gesellschafter: Holzrichter, Hans, Letmathe; Thiele, Mark, Witten, *22.02.1984. Eingetreten als Persönlich haftende Gesellschafterin: Fritz Steller Verwaltungs-GmbH, Unna , mit der Befugnis -auch für jeden Geschäftsführer-, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.