2013-07-09: Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Warnecke, Fritz, Oelde, *02.08.1935, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-09-04: Die Gesellschafterversammlung hat am 26.07.2013 beschlossen, das Stammkapital (DEM 100.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 51.129,19 um EUR 170,81 auf EUR 51.300,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital) sowie in § 5 (Gesellschafterversammlung) zu ändern.
2014-08-28: Die Gesellschafterversammlung vom 19.08.2014 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz, Geschäftsjahr) beschlossen.
2017-12-04: Die Gesellschafterversammlung vom 27.10.2017 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 beschlossen. Nicht mehr Geschäftsführer: Warnecke, Fritz, Oelde, *02.08.1935. Bestellt als Geschäftsführer: Warnecke, Wolfgang, Oelde, *22.09.1963; Warnecke, Randolf, Oelde, *23.01.1967, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Warnecke, Randolf, Oelde, *23.01.1967; Warnecke, Wolfgang, Oelde, *22.09.1963.