2010-01-08: Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Neulandstr. 10, 77855 Achern. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Meier, Rüdiger, Bühl, *23.12.1967.
2016-12-22: Erteilt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Baßler, Jürgen, Achern, *28.04.1974.
2018-12-10: Personendaten von Amts wegen berichtigt bei Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Baßler, Jürgen, Achern, *28.03.1974.
2019-06-26: Bestellt als Geschäftsführer: Baßler, Jürgen, Bühl, *28.03.1974. Nicht mehr Geschäftsführer: Fromm, Reinhard, Zürich / Schweiz, *02.07.1941. Prokura erloschen: Baßler, Jürgen, Bühl, *28.03.1974.