2014-04-06: Die Gesellschafterversammlung vom 11. März 2014 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
2017-04-25: Bestellt als Geschäftsführer: Frank Theodor, Winzen, Meerbusch, *14.01.1964, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-12-21: Nicht mehr Geschäftsführer: Winzen, Sabine, Meerbusch, *15.08.1968.