2007-09-24: Die Gesellschafterversammlung vom 28.08.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Sitz) beschlossen. Sitz verlegt; nun: Fellbach.
2010-06-29: Die Gesellschafterversammlung vom 15.06.2010 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Gegenstand geändert; nun: Führung eines Fußbodenfachgeschäftes sowie die Herstellung von Estrich-, lndustriefußboden, Kunstharzbeschichtungen, Fußbodenbeläge und Parkett sowie der einschlägige Einzelhandel.
2013-09-16: Nicht mehr Geschäftsführer: Gaiser, Volker, Remshalden, *27.05.1967.
2017-01-30: Nicht mehr Geschäftsführer: Haag, Ingmar, Weinstadt, *19.08.1976.
2021-01-20: Bestellt als Geschäftsführer: Haag, Ingmar, Waiblingen, *19.08.1976, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Haag, Michaela, Fellbach, *05.03.1976.
2021-08-18: Nicht mehr Geschäftsführer: Haag, Oliver, Fellbach, *19.08.1976.