2009-04-17: Geschäftsanschrift: Warnowallee 31a, 18107 Rostock. Geschäftsführer: Hartwig, Claudia, Gülzow-Prüzen, *17.01.1962, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Beier, Gottfried, Rostock, *27.08.1944. Einzelprokura: Lüdtke, Frank-Georg, Grimmen, *28.09.1965.
2011-05-09: Änderung der Geschäftsanschrift: Warnowallee 30, 18107 Rostock. Nicht mehr Geschäftsführer: Hartwig, Claudia, Gülzow-Prüzen, *17.01.1962. Bestellt als Geschäftsführer: Grunewald, Gerd, Marlow OT Bartelshagen I, *15.04.1959. Prokura erloschen: Lüdtke, Frank-Georg, Grimmen, *28.09.1965.
2011-07-01: Geändert, nun: Geschäftsführer: Grunewald, Gerd, Marlow OT Bartelshagen I, *15.04.1959, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-02-14: Änderung der Geschäftsanschrift: Warnowallee 31, 18107 Rostock.
2021-03-10: Die Gesellschafterversammlung vom 01.03.2021 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 , § 3 (Stammkapital) und § 5 (Vertretung) beschlossen. Neue Firma: FuSeC GmbH. Einzelprokura: Köbsch, Mareike, Broderstorf, *20.01.1984.
2021-12-22: Nicht mehr Geschäftsführer: Grunewald, Gerd, Marlow, *15.04.1959. Bestellt als Geschäftsführer: Köbsch, Mareike, Broderstorf, *20.01.1984, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Köbsch, Mareike, Broderstorf, *20.01.1984.