2015-12-17: Die Gesellschafterversammlung vom 16.11.2015 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 - Gesellschafterversammlungen - beschlossen.
2019-02-08: Bestellt als Geschäftsführer: Clemens, Stefan, Remscheid, *16.04.1985, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Burk, Tino, Haiger, *25.11.1967.