2013-01-18: Allgemeine Vertretungsregelung von Amts wegen berichtigt in: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam. Bestellt als Geschäftsführer: Furkert, Sandro, Karlsruhe, *22.11.1958, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-04-05: Bestellt als Geschäftsführer: Furkert, Sebastian, Karlsruhe, *23.07.1988, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-01-30: Die Gesellschafterversammlung vom 22.01.2019 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 1 beschlossen. Sitz verlegt; nun: Rheinstetten. Neue Geschäftsanschrift: Messering 7, 76287 Rheinstetten.
2022-01-05: Bestellt als Geschäftsführer: Pulskamp, Carsten Andreas, geb. Kühn, Ettlingen, *25.06.1976, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.