2005-03-29: Nicht mehr Geschäftsführer: Höffges, Herbert, Meerbusch, *25.03.1965.
2006-10-17: Bestellt als Geschäftsführer: Terhorst, Ralf, Ratingen, *09.01.1957, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2007-11-20: Nicht mehr Geschäftsführer: Neunzig, Heiko, Ratingen, *10.05.1968.
2008-09-23: Bestellt als Geschäftsführer: Neunzig, Heiko, Düsseldorf, *10.05.1968, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-12-20: Nicht mehr Geschäftsführer: Bilgic, Mehmet Bülent, Düsseldorf, *01.03.1968.
2017-03-01: Nicht mehr Geschäftsführer: Terhorst, Ralf, Ratingen, *09.01.1957. Bestellt als Geschäftsführer: Terhorst, Marc-Andre, Ratingen, *23.09.1988, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.