2006-11-23: Nicht mehr Geschäftsführer: Higashi, Masahiro. Bestellt als Geschäftsführer: Tomita, Masaharu, Düsseldorf, *10.04.1967, einzelvertretungsberechtigt.
2009-06-04: Nicht mehr Geschäftsführer: Tomita, Masaharu, Düsseldorf, *10.04.1967. Bestellt als Geschäftsführer: Hasegawa, Masao, Isumi-gun, Chiba-ken/Japan, *21.05.1959, einzelvertretungsberechtigt.
2013-09-12: Nicht mehr Geschäftsführer: Hasegawa, Masao, Isumi-gun, Chiba-ken/Japan, *21.05.1959. Bestellt als Geschäftsführer: Kase, Katsunori, Mobara City/Japan, *18.10.1961, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-01-03: Nicht mehr Geschäftsführer: Kase, Katsunori, Mobara City/Japan / Japan, *18.10.1961. Bestellt als Geschäftsführer: Tamura, Motoki, Düsseldorf, *15.11.1977, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.