2015-07-20: Nicht mehr Geschäftsführer: Günther, Martin, Diplomingenieur , Baltmannsweiler. Einzelprokura: Schäfer, Sybille, Schorndorf, *23.02.1965.
2015-11-05: Personenbezogene Daten geändert bei Geschäftsführer: Pfeifer, Achim, Burgstetten, *08.03.1955, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.