2005-07-29: Die Hauptversammlung vom 13.07.2005 hat die Änderung des §2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. Neuer Gegenstand: Die Organisation, Betreuung und Verwaltung anderer Unternehmen, soweit hierfür nicht Zulassungen nach dem Rechtsberatungsgesetz und/oder dem Steuerberatungsgesetz erforderlich sind, sowie der genehmigungsfreie Handel mit Waren, insbesondere mit EDV-Hardware/-Software. Ferner sind Gegenstand des Unternehmens die Beteiligung an anderen Unternehmen sowie das Halten von Unternehmen und Beteiligungen.
2006-01-04: Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Götz, Alexander, Regensburg, *09.11.1971, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2006-01-04: Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Götz, Alexander, Regensburg, *09.11.1971, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2007-12-07: Nicht eingetragener Hinweis: Beim Amtsgericht Regensburg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats vom 10.10.2007 eingereicht, § 106 AktG.
2007-12-07: Nicht eingetragener Hinweis: Beim Amtsgericht Regensburg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats vom 10.10.2007 eingereicht, § 106 AktG.
2011-01-27: Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht Regensburg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2012-02-02: Die Hauptversammlung vom 19.12.2011 hat die Änderung des § 6 (Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen. Ausgeschieden: Vorstand: Götz, Karlheinz, Sinzing, *04.05.1941; Götz, Gertraud, Sinzing, *04.09.1942. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht Regensburg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2013-01-11: Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht Regensburg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2017-07-26: Bestellt: Vorstand: Debbagh, Monir, Regensburg, *10.12.1970, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.