2007-01-22: Bestellt als Geschäftsführer: Seichter, Andrea Ilse, Edingen-Neckarhausen, *10.02.1981, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Seichter, Rainer, Kaufmann, Edingen- Neckarhausen.
2014-12-30: Die Gesellschafterversammlung vom 18.12.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Stammkapital) beschlossen. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 18.12.2014 ist das Stammkapital auf Euro umgestellt. Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag auf 50.000,00 EUR erhöht. Stammkapital nun: 50.000,00 EUR.
2015-11-24: Personenbezogene Daten geändert bei Geschäftsführer: Rapp-Seichter, Andrea Ilse, geb. Seichter, Edingen-Neckarhausen, *10.02.1981, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.