2008-12-10: Die Gesellschafterversammlung vom 22.09.2008 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Betrieb von Kfz.-Werkstätten, der Vertrieb von Kraftfahrzeugen und der Handel mit Kfz-Zubehör und Motor-,Kraft- und Schmierstoffen jeder Art, ferner die Vermittlung von Versicherungsdienstleistungen.
2017-09-18: Von Amts wegen berichtigt: Geschäftsanschrift: Christian-Heibel-Straße 50, 56422 Wirges.
2021-11-24: Die Gesellschafterversammlung vom 16.11.2021 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 beschlossen.
2022-01-07: Bestellt als Geschäftsführer: Jung, Robin, Montabaur, *24.10.1990, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Görg, Alfred, Wirges, *24.05.1954.