2014-12-01: Nicht mehr Geschäftsführer: Ischen, Günter, Oberhausen-Rheinhausen, *09.01.1942. Einzelprokura: Ischen, Günter, Oberhausen-Rheinhausen, *09.01.1942.
2017-12-28: Erteilt: Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Ischen, Evi, geb. Metzinger, Herxheimweyher, *10.06.1971. Prokura erloschen: Ischen, Günter, Oberhausen-Rheinhausen, *09.01.1942.
2022-04-21: Personenbezogene Daten geändert bei Geschäftsführer: Ischen, Markus, Herxheimweyher, *13.10.1966, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.