2010-03-12: Die Gesellschafterversammlung vom 25.02.2010 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 16 (Beirat) und § 17 (Allgemeine Bestimmungen) beschlossen. Änderung zur Geschäftsanschrift: Boschstrasse 6, 52531 Übach-Palenberg.
2010-04-07: Bestellt als Geschäftsführer: Burghardt, Jörg, Bergheim, *26.07.1964, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Ahlreip, Dieter Heinz Gerhard, Betriebswirt, Alsdorf; Göbbels, Günther Jakob, Speditionskaufmann, Würselen.