2009-03-09: Geschäftsanschrift: Carl-Spitzweg-Straße 4, 50127 Bergheim. Nicht mehr Geschäftsführer: Gebhardt, Dietholt, Techniker, Kerpen, *17.12.1941. Einzelprokura: Schauff, Stefan, Bergheim, *06.01.1978.
2015-08-07: Nicht mehr Geschäftsführer: Schauff, Wilhelm Peter. Bestellt als Geschäftsführer: Schauff, Stefan, Bergheim, *06.01.1978, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Schauff, Stefan.