2013-05-22: Die Gesellschafterversammlung vom 26.4.2013 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 10 Nr. 5 (Gesellschafterversammlung / Beschlussfassung) beschlossen.
2014-08-15: Bestellt als Geschäftsführer: Pandolfi, Arlette, Köln, *23.02.1980, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-10-29: Nicht mehr Geschäftsführer: Krahmer, Helga, geb. Zeiß, Kauffrau, Rösrath.